Jesper Nørrelund Bentzen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN TOFTEN 25 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.852' DKK JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: J&P Invest, Kbh. ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -233' DKK TimeVision Assets A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 9.418' DKK TimeVision Assets A/S (2022-23) |
Største gæld: | 50.143' DKK TimeVision Assets A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (17 år 1 måned) |
Seed: 1043906227
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 ved EJENDOMMEN TOFTEN 25 ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jesper Nørrelund Bentzen i 10 måneder, før stoppet den 1. december 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
TimeVision Assets A/S
Via JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
TimeVision Komplementarselskab ApS
Via TimeVision Assets A/S -
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
Via TimeVision Komplementarselskab ApS -
J&P Invest, Kbh. ApS
Via JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS UNDER KONKURS
Via J&P Invest, Kbh. ApS
Direktørposter (1)
-
JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
TimeVision Assets A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023 -
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
TimeVision Assets A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
GREENGLOVES HOLDING A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2012
Registreringsdato: 17.10.2012
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via TimeVision Komplementarselskab ApS -
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2011 - 17.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JESPER BENTZEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB kunne fremvise et overskud på 1.114' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.852' DKK (JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: J&P Invest, Kbh. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.418' DKK (TimeVision Assets A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 230' DKK (JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: J&P Invest, Kbh. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jørgen Leif Joost.