Lena Trend
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HLH INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 30.706' DKK HLH INVEST ApS (2015-16) |
Største underskud: | -8.122' DKK Coze Aarhus A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 76.437' DKK HLH INVEST ApS (2016-17) |
Største gæld: | 94.834' DKK EJENDOMSSELSKABET HILLERØD A/S (2014) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos Coze Aarhus A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Coze Aarhus A/S (17 år 4 måneder) |
Seed: 871931762
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 ved HLH INVEST ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partneren Henrik Vagn Hansen at Lena Trend stiftede HLH INVEST ApS den dag i juli 2005. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Lena i 12 år 8 måneder, før stoppet den 19. marts 2018.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2015-16 kunne vise et overskud på 30.706' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Seria ApS
Ejerandel: 100% -
J. Trend Holding ApS
Ejerandel: 0% -
P. Trend Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Coze Aarhus A/S
Via Seria ApS -
ROLIGHEDSVEJ 7 ApS
Via Seria ApS -
Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S
Via Seria ApS -
EJENDOMSSELSKABET HILLERØD A/S
Via Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S -
Ejendomsselskabet Janus La Cours Gade A/S
Via Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S -
Ejendomsselskabet Stjernepladsen A/S
Via Seria ApS -
Ejendomsselskabet Henriettevej 6-8, Ordrup A/S
Via Seria ApS -
Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 Holding A/S
Via Seria ApS -
Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 ApS
Via Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 Holding A/S
Direktørposter (1)
-
Seria ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2018
Repræsentant (1)
-
Soroptimist International Aarhus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Coze Aarhus A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.12.2022
Tidslinje (40)
-
Soroptimist International Aarhus
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
RIE DESIGN A/S (Nu: Coze Aarhus A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Coze Aarhus A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lena har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør og Ejer
21.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2005 - 12.01.2019
Bestyrelsesmedlem
01.08.2005 - 30.12.2022
Direktør
23.01.2006 - 31.12.2022
Reel ejer
13.01.2019 - 14.02.2021
Reel ejer
15.02.2021 - 30.12.2021
Reel ejer
31.12.2021 - 15.11.2023
Bestyrelsesmedlem
31.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 89,4%
Lena Trend er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Seria ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 30.898' DKK.
• J. Trend Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 30.898' DKK.
• P. Trend Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 30.898' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Lena Trend, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lena Trend har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved Coze Aarhus A/S der præsenterede et overskud på 19.671' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved Coze Aarhus A/S der præsenterede et underskud på 8.122' DKK.
Lena har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 2005 til 2022 hos Coze Aarhus A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.410' DKK (EJENDOMSSELSKABET HILLERØD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Ejendomsselskabet Janus La Cours Gade A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.484' DKK (Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.025' DKK (HLH EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lena' netværk er Jesper Kaas Horsbøl.