Flemming Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RETRIM TECHNOLOGY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.478' DKK FALKA ApS (2021) |
Største underskud: | -32.741' DKK Skagen Salmon Holding Partnerselskab (2023) |
Største egenkapital: | 44.621' DKK Skagen Salmon Partnerselskab (2021) |
Største gæld: | 534.135' DKK Skagen Salmon Partnerselskab (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Skagen Salmon Partnerselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FALKA ApS (22 år 6 måneder) |
Seed: 868090126
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 ved RETRIM TECHNOLOGY A/S (tidligere A/S PSE NR. 5206) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Andersen i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 20. august 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FALKA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FALKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
Skagen Salmon Partnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2024 -
Skagen Salmon Holding Partnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Skagen Salmon Holding Partnerselskab
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Skagen Salmon Partnerselskab
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Astrid Crew Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.01.2023 - 14.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FALKA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.943' DKK. Igennem sit holdingselskab FALKA ApS har Flemming dermed også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Flemming Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FALKA ApS fremviste et overskud på 1.478' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FALKA ApS fremviste et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.029' DKK (FALKA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32.741' DKK (Skagen Salmon Holding Partnerselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.607' DKK (Skagen Salmon Partnerselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 394' DKK (Astrid Crew Danmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Michael Snebang Pedersen.