Svend Aage Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MONTRONICS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.234' DKK RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -16.934' DKK RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 48.335' DKK ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 36.081' DKK ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Vestors ApS (28 år 5 måneder) |
Seed: 682050047
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1987 hos MONTRONICS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Svend Aage Jørgensen i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 15. november 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. november 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANUSA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RODAN Group A/S
Via DANUSA ApS
Direktørposter (1)
-
DANUSA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
RODAN Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2000 -
DANUSA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2014 -
Vestors ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2016
Registreringsdato: 01.03.2016 -
RODAN EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2014
Registreringsdato: 13.10.2014 -
RODAN EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2014
Registreringsdato: 13.10.2014
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.09.2000 - 01.03.2016
Bestyrelsesmedlem
25.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.02.2014 - 10.02.2014
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.05.2004 - 13.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2006 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2010 - 10.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.1996 - 07.01.2014
Bestyrelsesmedlem
01.04.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Aage Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) der præsenterede et overskud på 13.234' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) der præsenterede et underskud på 16.934' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 5 måneder fra 1996 til i dag hos Vestors ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 10.650' DKK (ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 48.335' DKK (ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 12.052' DKK (DANUSA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Peter Lydorf Rydell-wehlenfeld.