Bjørn Lyng-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2018) |
Største underskud: | -1.501' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2015) |
Største egenkapital: | 4.235' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2013-14) |
Største gæld: | 259' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (9 år 9 måneder) |
Seed: 840287187
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 i K/S OBTON SOLENERGI HOLZ i hvervet som Ejer. Bjørn Lyng-Jensen købte sig ind i virksomheden den 15. december 2014 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Bjørn af: OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. Hvervet som Ejer har Bjørn nu besiddet i 9 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
Via OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Tidslinje (10)
-
TB supplements ApS (Nu: TB-consult ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.04.2021
Registreringsdato: 28.04.2021 -
Lyng-Jensen Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
Lyng-Jensen Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer og Direktør
04.03.2019 - 28.04.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
19.02.2019 - 21.12.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2019 - 21.12.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI HOLZ landede et overskud på 273' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI HOLZ landede et underskud på 1.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5' DKK (OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.087' DKK (K/S OBTON SOLENERGI HOLZ).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Helmut Maldonado Heidtmann.