Karl Ludwig Marchl
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TURISTEKSPORTGRUPPEN NORDJYLLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.018' DKK KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S) (2019) |
Største underskud: | -7.424' DKK MARCHL HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 97.594' DKK KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S) (2023) |
Største gæld: | 232.511' DKK KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af DRIFTSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S (26 år 5 måneder) |
Seed: 4227289
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1986 ved TURISTEKSPORTGRUPPEN NORDJYLLAND A/S (tidligere ASX 9113 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Karl Ludwig Marchl i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen den 25. juni 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
MARCHL HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
Via OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
MARCHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
KM 55 A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
KM 56 A/S (Nu: DRIFTSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
EJENDOMSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018
Blå bog (fortsat)
Karl har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
01.06.1992 - 01.11.2018
Bestyrelsesmedlem
21.03.1996 - 01.11.2018
Reel ejer
30.11.2016 - 01.11.2018
Ejerandel: 30% -
Direktør
01.06.1992 - 01.11.2018
Bestyrelsesmedlem
21.03.1996 - 01.11.2018
Reel ejer
30.11.2016 - 01.11.2018
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
31.10.2003 - 29.11.2016
Direktør
31.10.2003 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Karl Ludwig Marchl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARCHL HOLDING ApS (ejer lige nu 30%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51.792' DKK. Igennem sit holdingselskab MARCHL HOLDING ApS har Karl dermed også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karl Ludwig Marchl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MARCHL HOLDING ApS fremviste et overskud på 16.267' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MARCHL HOLDING ApS fremviste et underskud på 7.424' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.902' DKK (KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.594' DKK (KM 548 ApS (Nu: BACH BYG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Helmut Maldonado Heidtmann.