Jens Boisen Diederichsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (Ejer) |
Største overskud: | 7.499' DKK Barkholt Øko P/S (2022) |
Største underskud: | -1.501' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2015) |
Største egenkapital: | 12.730' DKK Barkholt Øko P/S (2023) |
Største gæld: | 50.012' DKK Barkholt Øko P/S (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Barkholt Øko P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (9 år 9 måneder) |
Seed: 701642756
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 ved K/S OBTON SOLENERGI HOLZ med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Jens Boisen Diederichsen købte en part af virksomheden d. 16. december 2014 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Jens af: Bjørn Lyng-Jensen og OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Jens nu bestreddet i 9 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
JBD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jens & Niels I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Barkholt ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
Via OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
Barkholt Øko P/S
Via Barkholt ApS
Direktørposter (2)
-
Barkholt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2020 -
Barkholt Øko P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2024 -
Barkholt Øko P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
18.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør
29.03.2019 - 23.04.2024
Ejerandel: 10-14.99%
Jens Boisen Diederichsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Barkholt ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 60' DKK. Igennem holdingselskabet Barkholt ApS har Jens derfor også ejerandele i Barkholt Øko P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Boisen Diederichsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Barkholt Øko P/S kunne offentliggøre et overskud på 7.499' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI HOLZ kunne offentliggøre et underskud på 1.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15' DKK (Barkholt ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.730' DKK (Barkholt Øko P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (Barkholt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Niels Boisen Diederichsen.