Ronny Tovgaard Hundahl
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MARSELIS INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 46.600' DKK K/S MIDSOMER NORTON (2015) |
Største underskud: | -643' DKK Novi Tech ApS (2017) |
Største egenkapital: | 432' DKK Novi Tech ApS (2017) |
Største gæld: | 18.315' DKK K/S MIDSOMER NORTON (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Novi Tech ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S MIDSOMER NORTON (9 år 11 måneder) |
Seed: 1837536453
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 ved MARSELIS INVEST ApS (tidligere STJ HOLDING ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Ronny Tovgaard Hundahl i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 10. februar 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 252' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 6. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ronny Tovgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Novi Tech ApS
Via Ronny Tovgaard Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ronny Tovgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Novi Tech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
ROTO Consulting (Nu: enovate) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
I/S Bragesvej 1 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
I/S Bragesvej 1 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021
Blå bog (fortsat)
Ronny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.04.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.04.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.06.2018 - 26.08.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
18.10.2016 - 15.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
29.12.2021 - 30.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.12.2006 - 20.12.2016
Bestyrelsesmedlem
29.05.2013 - 10.03.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Ronny Tovgaard Hundahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ronny Tovgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK. Gennem sit holdingselskab Ronny Tovgaard Holding ApS har Ronny dermed også andele i Novi Tech ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Ronny Tovgaard Hundahl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S MIDSOMER NORTON landede et overskud på 46.600' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Novi Tech ApS landede et underskud på 643' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (Novi Tech ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26' DKK (Ronny Tovgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (Novi Tech ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ronny' netværk er Peter Moesgaard.