Fleming Grunnet
Karrieren startede hos: | VB FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 217.195' DKK PRIMO HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -27.923' DKK Primo AD Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.107.343' DKK M. GRUNNET HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 222.287' DKK M. GRUNNET HOLDING A/S (2020) |
Seed: 163829483
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for længe siden i VB FINANS A/S (tidligere AKTIESELSKABET VARDE BANK) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Fleming Grunnet i 90 år 1 måned, inden stoppet d. 26. april 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F. GRUNNET HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
PRIMO HOLDING A/S
Via F. GRUNNET HOLDING A/S -
INTER PRIMO A/S
Via PRIMO HOLDING A/S -
PRIMO DANMARK A/S
Via INTER PRIMO A/S -
WUPPI A/S
Via PRIMO DANMARK A/S -
Primo Property Danmark II A/S
Via INTER PRIMO A/S -
Primo Property Danmark A/S
Via INTER PRIMO A/S -
Primo AD Invest ApS
Via PRIMO HOLDING A/S -
PH AG Invest ApS
Via PRIMO HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
F. GRUNNET HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2013
Bestyrelsesposter (6)
-
M. GRUNNET HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2022 -
PRIMO HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2006 -
D. GRUNNET HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2013 -
F. GRUNNET HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2013 -
PRIMO DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2015 -
INTER PRIMO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (204)
-
TOTAX - PLASTIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
M. GRUNNET HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
M. GRUNNET HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2020
Registreringsdato: 11.03.2020
Blå bog (fortsat)
Fleming har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 119 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.02.2013 - Stadig aktiv
Ejer
03.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Fleming Grunnet er desuden ejer af 3 holdingselskaber PRIMO HOLDING A/S (25%), INTER PRIMO A/S (25%) & PH AG Invest ApS (25%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Fleming Grunnet, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Fleming Grunnet har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i PRIMO HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 217.195' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i PRIMO HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 9.289' DKK.
Fleming har i alt siddet i bestyrelsen hos 85 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 90 år 1 måned fra 1905 til 1995 hos VB FINANS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 133.514' DKK (M. GRUNNET HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.874' DKK (Primo Property Danmark II A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.107.343' DKK (M. GRUNNET HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.157' DKK (COMPU-GAME A/S (Nu: COMPUGAME-DAE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Fleming' netværk er Mette Grunnet.