Allan Skjoldager
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RODAN Technologies A/S (Direktør) |
Største overskud: | 13.234' DKK RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -16.934' DKK RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 48.335' DKK ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 36.081' DKK ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af RODAN Technologies A/S (31 år 1 måned) |
Seed: 1306138522
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1982 i RODAN Technologies A/S (tidligere ROSENBERGER DANMARK A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Allan Skjoldager i 31 år 1 måned, inden stoppet d. 10. januar 2014.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af andet elektrisk udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 10.650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADEC ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RODAN Technologies A/S
Via ADEC ApS -
RODAN Group A/S
Via ADEC ApS
Direktørposter (1)
-
ADEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
RODAN Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2000 -
RODAN Technologies A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
ADEC DANMARK ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2020
Registreringsdato: 12.03.2020 -
ADEC ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2020
Registreringsdato: 12.03.2020 -
ADEC DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2020
Registreringsdato: 12.03.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
12.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2000 - Stadig aktiv
Ejer
12.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via ADEC ApS -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.09.1989 - 12.03.2020
Direktør
24.05.1995 - 12.03.2020
Ejer
08.07.2010 - 09.01.2016
Ejer
10.01.2016 - 12.03.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
29.10.2017 - 29.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2004 - 13.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ApS SPKR NR. 2531 (Nu: ADEC DANMARK ApS) landede et overskud på 9.014' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 10.650' DKK (ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 48.335' DKK (ROSENBERGER DANMARK A/S (Nu: RODAN Technologies A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 16.735' DKK (RODAN HOLDING A/S (Nu: RODAN Group A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Peter Lydorf Rydell-wehlenfeld.