Jesper Hardt
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAMCON A/S (Direktør) |
Største overskud: | 658.380' DKK JESPER HARDT HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -30.379' DKK JESPER HARDT HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 351.808' DKK JESPER HARDT HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 586.404' DKK JESPER HARDT HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos JESPER HARDT HOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAMCON A/S (13 år) |
Seed: 1542223019
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2009 i RAMCON A/S i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Jesper Hardt i 13 år, før fratrædelsen d. 11. april 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et underskud på 3.704' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER HARDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RAMCON INVEST ApS
Via JESPER HARDT HOLDING ApS -
RAMCON A/S
Via RAMCON INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
JESPER HARDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2014 -
RAMCON INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
RAMCON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2022 -
RAMCON INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2014
Tidslinje (11)
-
RAMCON A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
RAMCON A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
RAMCON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2022
Registreringsdato: 10.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.05.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
25.03.2009 - 11.04.2022
Bestyrelsesmedlem
13.06.2012 - 10.04.2022
Reel ejer
26.03.2014 - 13.06.2022
Bestyrelsesmedlem
11.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
30.11.2017 - 14.09.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
03.04.2014 - 03.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hardt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER HARDT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 292.652' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RAMCON INVEST ApS (51%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Hardt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JESPER HARDT HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 658.380' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JESPER HARDT HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 30.379' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 20.358' DKK (JESPER HARDT HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 13.300' DKK (RAMCON INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 292.652' DKK (JESPER HARDT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -16.470' DKK (RAMCON INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Solveig Nygaard Ibsen.