Marianne Højland
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KARMA INVEST HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.988' DKK KARMA INVEST HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -35' DKK KARMA INVEST HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 16.185' DKK Den Selvejende Institution Jagtvej 153 B (2023) |
Største gæld: | 11.361' DKK Den Selvejende Institution Jagtvej 153 B (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KARMA INVEST HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KARMA INVEST HOLDING ApS (21 år 8 måneder) |
Seed: 1083622964
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 i KARMA INVEST HOLDING ApS i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Marianne Højland købte sig ind i virksomheden den 9. januar 2003 og fik en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Marianne af: Karsten Ramløv Svendsen. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Marianne nu besiddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.979' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARMA INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TRANSMEDICA HOLDING 2007 A/S
Via KARMA INVEST HOLDING ApS -
TRANSMEDICA A/S
Via TRANSMEDICA HOLDING 2007 A/S -
NORD-VIK, NORDISKE LÆGEVIKARER ApS
Via TRANSMEDICA A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
KARMA INVEST HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Den Selvejende Institution Jagtvej 153 B
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2015
Registreringsdato: 24.09.2015 -
Den Selvejende Institution Jagtvej 153 B
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2015
Registreringsdato: 15.04.2015 -
KARMA INVEST HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2009
Registreringsdato: 29.05.2009
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.01.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2015 - 24.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Højland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i KARMA INVEST HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 2.988' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i KARMA INVEST HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 35' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2009 til i dag hos KARMA INVEST HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.979' DKK (KARMA INVEST HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.185' DKK (Den Selvejende Institution Jagtvej 153 B).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.773' DKK (KARMA INVEST HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Karsten Ramløv Svendsen.