Lars Juel Thiis
Karrieren startede hos: | Pensionskassen Arkitekter & Designere (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.217' DKK ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB P/S) (2015) |
Største underskud: | -2.557' DKK FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)) (2015) |
Største egenkapital: | 182.883' DKK ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB P/S) (2015) |
Største gæld: | 51.686' DKK FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)) (2018) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)) (2018) |
Seed: 1449346682
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos Pensionskassen Arkitekter & Designere (tidligere ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Juel Thiis i 57 år 10 måneder, før stoppet d. 14. april 2015.
Nu arbejder virksomheden med pensionskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LJT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CUBO HOLDING A/S
Via LJT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LJT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2021 -
CUBO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
D L T V ARKITEKTER ApS (Nu: CUBO ARKITEKTER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2021
Registreringsdato: 15.11.2021 -
ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2015
Registreringsdato: 14.04.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Juel Thiis er desuden ejer af holdingselskabet CUBO HOLDING A/S (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet CUBO HOLDING A/S ejes der også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Lars Juel Thiis, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Juel Thiis har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: ARKITEKTERNES EJENDOMSSELSKAB P/S) der præsenterede et overskud på 32.217' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos D L T V ARKITEKTER ApS (Nu: CUBO ARKITEKTER A/S) der præsenterede et underskud på 1.873' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 57 år 10 måneder fra 1957 til 2015 hos Pensionskassen Arkitekter & Designere.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.038' DKK (FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND))).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 52' DKK (KUNSTBYGNINGEN I VRÅ).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.590' DKK (FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND))).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.839' DKK (KUNSTBYGNINGEN I VRÅ).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Merete Ahnfeldt-mollerup.