Mette Kirsten Bach
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | MONOTIL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.173' DKK BANYAN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -967' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 6.815' DKK BANYAN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 5.139' DKK MONOTIL A/S (Nu: MONOTIL ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BANYAN HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 340372725
Det hele begyndte den dag i 2011 i MONOTIL ApS (tidligere MONOTIL A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Kirsten Bach i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 20. januar 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 767' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BANYAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Welboe Totalindretning ApS
Via BANYAN HOLDING ApS -
Valters Gulve ApS
Via BANYAN HOLDING ApS -
Valters Ejendomsinvest ApS
Via BANYAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BANYAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2022
Tidslinje (10)
-
CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
BANYAN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2022
Registreringsdato: 15.07.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.06.2021 - 31.12.2022
Ejer
01.01.2023 - 01.01.2023
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2011 - 20.01.2015
Reel ejer
02.04.2012 - 22.01.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
24.12.2014 - 01.11.2016
Ejer
24.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
15.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BANYAN HOLDING ApS landede et overskud på 4.173' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) landede et underskud på 967' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 967' DKK (CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.204' DKK (BANYAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -971' DKK (CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Frank Valter Hansen.