Thomas Bastrup
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Soundwave A/S (Direktør) |
Største overskud: | 64.958' DKK HALBERG A/S (2016-17) |
Største underskud: | -41.614' DKK HALBERG INVESTERING A/S (Nu: HALBERG PROPERTIES A/S) (2023-24) |
Største egenkapital: | 1.090.077' DKK HALBERG A/S (2022-23) |
Største gæld: | 546.578' DKK MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af GREAT DANE HOLDING ApS (10 år 4 måneder) |
Seed: 927911405
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 i Soundwave A/S (tidligere SOUNDWAVE ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Thomas Bastrup i 1 måned, inden stoppet d. 21. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af elektronik til husholdninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 kunne fremvise et overskud på 138' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREAT DANE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GREAT DANE FUND ADVISORS A/S
Via GREAT DANE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GREAT DANE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2014 -
GREAT DANE FUND ADVISORS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
HALBERG KAPITAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
HALBERG INVESTERING A/S (Nu: HALBERG PROPERTIES A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
SE 274711 A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.05.2014 - 21.06.2020
Direktør
21.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.05.2018 - 24.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.05.2018 - 24.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2015 - 10.06.2015
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - 24.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HALBERG A/S fremviste et overskud på 48.126' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Performance Group Scandinavia A/S fremviste et underskud på 14.339' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 18.137' DKK (ELKA RAINWEAR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 41.614' DKK (HALBERG INVESTERING A/S (Nu: HALBERG PROPERTIES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 654.296' DKK (MAC BAREN TOBACCO COMPANY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -758' DKK (GREAT DANE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Georg Gundersen.