Didde Ingemann Welin
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON' (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.559' DKK WORKZ A/S (2021-22) |
Største underskud: | -504' DKK WORKZ A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 64.356' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON' (2022-23) |
Største gæld: | 7.463' DKK WORKZ A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos WORKZ A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WORKZ A/S (2 år 6 måneder) |
Seed: 1336359848
Karrieren som leder begyndte den dag i 2012 i EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON' i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Didde Ingemann Welin i 11 måneder, inden stoppet d. 5. februar 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 528' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON'
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
WORKZ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2022
Tidslinje (7)
-
Dato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON' (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
WORKZ A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022
Navnehistorik (2)
-
17.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.05.2024
Blå bog (fortsat)
Didde har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
17.08.2020 - 01.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2012 - 05.02.2013
Bestyrelsesmedlem
05.02.2013 - 04.02.2014
Ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Didde Ingemann Welin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i WORKZ A/S der præsenterede et overskud på 3.559' DKK.
Didde har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 2022 til i dag hos WORKZ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Didde' netværk er Ask Kvint Agger.