Palle Bo Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHJ EJENDOMME A/S (Direktør) |
Største overskud: | 38.157' DKK PHJ EJENDOMME A/S (2019-20) |
Største underskud: | -18.000' DKK PHJ EJENDOMME A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 110.139' DKK PHJ EJENDOMME A/S (2021-22) |
Største gæld: | 78.236' DKK PHJ EJENDOMME A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PHJ EJENDOMME A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PHJ EJENDOMME A/S (12 år 4 måneder) |
Seed: 2065795831
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2012 ved PHJ EJENDOMME A/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør har Palle Bo Henriksen nu besiddet i 12 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 18.000' DKK.
Direktørposter (1)
-
PHJ EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2012
Tidslinje (5)
-
Torvet 21 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Torvet 21 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
M.C. EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2019
Registreringsdato: 24.01.2019
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.2020 - 02.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.2018 - 24.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor PHJ EJENDOMME A/S landede et overskud på 38.157' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PHJ EJENDOMME A/S landede et underskud på 18.000' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Michael Buhl.