Jette Becher Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DROMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 41.614' DKK GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) (2019) |
Største underskud: | -6.061' DKK TRIGENO HOLDING A/S (Nu: TRIGENO HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 89.641' DKK GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) (2020) |
Største gæld: | 59.873' DKK GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DROMA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DROMA ApS (12 år 11 måneder) |
Seed: 1704576602
Karrieren som leder startede i 2011 i DROMA ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør har Jette Becher Jørgensen nu bestreddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor lædervareforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 37' DKK.
Direktørposter (1)
-
DROMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TRIGENO HOLDING A/S (Nu: TRIGENO HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
GENTOFTE ERHVERVSINVEST A/S (Nu: GENTOFTE ERHVERVSINVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2020
Registreringsdato: 23.04.2020 -
GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2019
Registreringsdato: 26.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2015 - 31.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2015 - 23.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2015 - 26.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Becher Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) der præsenterede et overskud på 41.614' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i TRIGENO HOLDING A/S (Nu: TRIGENO HOLDING ApS) der præsenterede et underskud på 4.005' DKK.
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2015 til 2020 hos TRIGENO HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.049' DKK (GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.346' DKK (GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.085' DKK (TRIGENO HOLDING A/S (Nu: TRIGENO HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Knud Jørgensen.