Carsten Vagn Raae Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPERLIGAEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.367' DKK BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2018) |
Største underskud: | -153.755' DKK BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2014) |
Største egenkapital: | 156.123' DKK BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2020) |
Største gæld: | 23.945' DKK SUPERLIGAEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (5 år 2 måneder) |
Seed: 2138279450
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved SUPERLIGAEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Vagn Raae Jensen i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2014.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
Direktørposter (1)
-
BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2019
Tidslinje (3)
-
BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2019
Registreringsdato: 10.07.2019 -
SUPERLIGAEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2014
Registreringsdato: 01.05.2014 -
SUPERLIGAEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010
Blå bog (fortsat)
Carsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2010 - 01.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Ole Palmå.