Christian Alex Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | C.H HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.801' DKK BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) (2018) |
Største underskud: | -8.076' DKK BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.556' DKK BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) (2020) |
Største gæld: | 61.988' DKK BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af C.H HOLDING ApS (12 år 2 måneder) |
Seed: 1214088462
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2012 i C.H HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Christian Alex Hansen nu bestreddet i 12 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 143' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.H HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
C.H HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
Drewsens A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2012 -
Drewsens Horsens og Vejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
Drewsens Spisehus P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Isolés A/S (Nu: Isolés ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2020
Registreringsdato: 21.09.2020 -
A/V Solutions Horsens A/S (Nu: Drewsens Horsens og Vejle A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
Isolés A/S (Nu: Isolés ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2019
Registreringsdato: 28.02.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
04.07.2012 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2019 - 21.09.2020
Reel ejer
01.03.2019 - 21.09.2020
Ejerandel: 5%
Christian Alex Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.H HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.309' DKK. Igennem holdingselskabet C.H HOLDING ApS har Christian derfor også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Christian Alex Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Christian Alex Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) der præsenterede et overskud på 1.801' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S) der præsenterede et underskud på 8.076' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 2 måneder fra 2012 til i dag hos Drewsens A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 143' DKK (C.H HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.076' DKK (BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.309' DKK (C.H HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.911' DKK (BANG & OLUFSEN SILKEBORG A/S (Nu: Drewsens A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Heino Sørensen Østergaard.