Carsten Aarslew-Jensen
Karrieren startede hos: | A/S C. AARSLEW-JENSEN HOLDING (Direktør) |
Største overskud: | 21.840' DKK A/S C. Aarslew-Jensen Holding 2020 (Nu: A/S C. Aarslew-Jensen) (2020-21) |
Største underskud: | -847' DKK HANEMOSE HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 62.138' DKK A/S C. Aarslew-Jensen Holding 2020 (Nu: A/S C. Aarslew-Jensen) (2020-21) |
Største gæld: | 18.505' DKK C. AARSLEW-JENSEN 2001 A/S (Nu: A/S C. AARSLEW-JENSEN) (2019-20) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos C. AARSLEW-JENSEN 2001 A/S (Nu: A/S C. AARSLEW-JENSEN) (2019-20) |
Seed: 2069001512
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos A/S C. AARSLEW-JENSEN HOLDING (tidligere A/S C. AARSLEW-JENSEN) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Carsten Aarslew-Jensen i 83 år, før stoppet d. 5. juni 2020.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 3.276' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. juni 2020.
Direktørposter (1)
-
A/S C. Aarslew-Jensen
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2020
Tidslinje (23)
-
C. Aarslew-Jensen Invest ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
C. Aarslew-Jensen Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
C. Aarslew-Jensen Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 87 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.06.2020 - 28.05.2024
Direktør
05.06.2020 - 01.09.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2001 - 06.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.06.2020 - 28.01.2022
Direktør
05.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.09.2001 - 18.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.05.1937 - 05.06.2020
Ejer
31.08.2011 - 05.06.2020
Ejerandel: 14,42%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor A/S C. Aarslew-Jensen Holding 2020 (Nu: A/S C. Aarslew-Jensen) kunne fremvise et overskud på 21.840' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor C. Aarslew-Jensen Invest ApS kunne fremvise et underskud på 184' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 570' DKK (A/S C. Aarslew-Jensen Holding 2020 (Nu: A/S C. Aarslew-Jensen)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 20' DKK (C. Aarslew-Jensen Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 42.818' DKK (A/S C. Aarslew-Jensen Holding 2020 (Nu: A/S C. Aarslew-Jensen)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 217' DKK (C. Aarslew-Jensen Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Karsten Albrechtsen Mouritsen.