Nicolai Brommann Carøe
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEJLEVEJ 14 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.071' DKK DFM HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -2.462' DKK TIPSBLADET ApS (2023) |
Største egenkapital: | 19.032' DKK WEPTOS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 24.169' DKK AGROTREND ApS (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos TIPSBLADET ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatgruppen I/S (8 år 9 måneder) |
Seed: 666970384
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 i VEJLEVEJ 14 ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Nicolai Brommann Carøe i 5 måneder, inden stoppet d. 21. oktober 2012.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatgruppen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (7)
-
WEPTOS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2022 -
OUTTUB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2022 -
Ejendomsselskabet NIMO ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2022 -
2MMY HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2022 -
NIMO FABRICATION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.05.2022 -
NIMO HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2022 -
DFM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
TIPSBLADET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Isolés A/S (Nu: Isolés ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023
Blå bog (fortsat)
Nicolai har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicolai Brommann Carøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DFM HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 45.071' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TIPSBLADET ApS der præsenterede et underskud på 2.462' DKK.
Nicolai har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos NIMO FABRICATION ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 45.071' DKK (DFM HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.462' DKK (TIPSBLADET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.671' DKK (DFM HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -4.299' DKK (MAG 'N' MOVE HOLDING ApS (Nu: Mag Move ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Tommy Larsen.