Per Jørgen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1982 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | C.R. STEGLICH & CO. A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 10.078' DKK A/S PSE 10 NR. 1569 (Nu: DNP DENMARK A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -44.042' DKK A/S PSE 10 NR. 1569 (Nu: DNP DENMARK A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 238.319' DKK A/S PSE 10 NR. 1569 (Nu: DNP DENMARK A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 75.299' DKK A/S PSE 10 NR. 1569 (Nu: DNP DENMARK A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos A/S PSE 10 NR. 1569 (Nu: DNP DENMARK A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af C.R. STEGLICH & CO. A/S (39 år 11 måneder) |
Seed: 1928927950
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 ved C.R. STEGLICH & CO. A/S som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Per Jørgen Nielsen i 39 år 11 måneder, før fratrædelsen den 29. december 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.113' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PNH ejendomme ApS
Via PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS
Direktørposter (2)
-
PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2004 -
PNH ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
DARESCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019 -
C.R. STEGLICH & CO. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
DARESCO A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
C.R. STEGLICH & CO. A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
PNH ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2019 - 01.07.2024
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.01.1982 - 29.12.2021
Direktør
15.03.2004 - 27.06.2024
Bestyrelsesmedlem
15.03.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2021 - 01.07.2024
Ejerandel: 75% -
Direktør
01.11.1999 - 04.07.2016
Bestyrelsesmedlem
29.09.2008 - 10.10.2008
Direktør
05.07.2016 - 03.01.2019
Reel ejer
08.07.2016 - 03.01.2019
Ejerandel: 77%
Per Jørgen Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.429' DKK. Igennem sit holdingselskab PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS har Per dermed også ejerandele i PNH ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Per Jørgen Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor C.R. STEGLICH & CO. A/S fremviste et overskud på 2.511' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Thomas Larsen.