Ann Vivian Fullerton
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLURAL PHARMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.057' DKK SOLURAL PHARMA ApS (2022) |
Største underskud: | -14.476' DKK ONCORAL PHARMA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 11.953' DKK Alvina Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 38.616' DKK ONCORAL PHARMA ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SOLURAL PHARMA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SOLURAL PHARMA ApS (11 år) |
Seed: 2005500265
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2012 hos SOLURAL PHARMA ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Ann Vivian Fullerton i 11 år, før stoppet d. 19. november 2023.
I dag arbejder virksomheden med anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.375' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Alvina Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Pebean Pharma ApS
Via Alvina Holding ApS -
ROS Therapeutics Holding ApS
Via Pebean Pharma ApS -
ROS Therapeutics ApS
Via ROS Therapeutics Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Alvina Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2016 -
Pebean Pharma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2023 -
SOLURAL PHARMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2023
Repræsentant (1)
-
E/F Gl. Kalkbrænderivej 50, 2100 Ø
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
SOLURAL PHARMA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
SOLURAL PHARMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.11.2023
Registreringsdato: 19.11.2023 -
Pebean Pharma ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023
Blå bog (fortsat)
Ann har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Repræsentant
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.10.2012 - 20.11.2023
Direktør
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Ejer
27.02.2018 - 02.10.2019
Ejerandel: 100%
Ann Vivian Fullerton er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Alvina Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.790' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Pebean Pharma ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ann Vivian Fullerton, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SOLURAL PHARMA ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.057' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Alvina Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.334' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.696' DKK (Alvina Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.878' DKK (ONCORAL PHARMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.790' DKK (Alvina Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29.132' DKK (ONCORAL PHARMA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Peter Gudmund Nielsen.