Mathilde Kjerkegaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Just Wind DK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.554' DKK JUST HOLDING 2010 ApS (2017) |
Største underskud: | -688' DKK JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 49.647' DKK JUST HOLDING 2010 ApS (2023) |
Største gæld: | 7.254' DKK JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Just Wind DK A/S (6 år 3 måneder) |
Seed: 714190027
Det hele begyndte for alvor dengang i 2013 hos Just Wind DK A/S (tidligere JUST GREEN POWER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mathilde Kjerkegaard Kristensen i 6 år 3 måneder, inden stoppet den 31. marts 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 39' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
JUST HOLDING 2010 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2023 -
Just Wind DK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2020
Tidslinje (4)
-
JUST HOLDING 2010 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Just Wind DK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Mathilde har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2013 - 31.03.2020
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mathilde Kjerkegaard Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos JUST HOLDING 2010 ApS der præsenterede et overskud på 4.168' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S) der præsenterede et underskud på 688' DKK.
Mathilde har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2013 til 2020 hos Just Wind DK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.168' DKK (JUST HOLDING 2010 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.647' DKK (JUST HOLDING 2010 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 412' DKK (JUST GREEN POWER A/S (Nu: Just Wind DK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mathilde' netværk er Just Kristensen.