Anders Christian Vejgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. V. VEJGAARD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.870' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2022) |
Største underskud: | -4.965' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 66.587' DKK A. C. VEJGAARD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 61.250' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A. V. VEJGAARD A/S (48 år 2 måneder) |
Seed: 1047194162
Det startede for alvor for nu meget længe siden i A. V. VEJGAARD A/S (tidligere A.V. VEJGAARD ApS) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Anders Christian Vejgaard i 40 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. april 2017.
I dag arbejder virksomheden med detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 669' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
AGN Ejendomme A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
Auto Group Nordvest Holding A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApSNyt selskab -
TANG BILER A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
A. V. VEJGAARD A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
TANG BILER LEMVIG A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Tang Biler Nybovej 25 A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Auto Group Nordvest A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Haaning Automobiler A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2024 -
A. V. VEJGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1976 -
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
22.10.1995 - 21.10.1998
Ejer
22.10.1998 - 25.09.2019
Direktør
22.10.1998 - 19.01.2024
Reel ejer
22.10.1998 - Stadig aktiv
Ejer
26.09.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2016 - 30.03.2021
Ejer
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Direktør
24.06.1976 - 10.04.2017
Bestyrelsesmedlem
24.06.1976 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.1998 - 26.09.2019
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.1999 - 10.08.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor A. C. VEJGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.364' DKK (Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.587' DKK (A. C. VEJGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 5.112' DKK (ULFBORG PLANTAGE. STIFTET 17. MAJ 1871 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Anders Vejgaard.