Thomas Jørgensen Bjerrum
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 1983 (41 år) |
Karrieren startede hos: | DANSANI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 62.303' DKK NYT DANSANI HOLDING A/S (Nu: DANSANI HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -16.643' DKK C. FRIIS HOLDING A/S (Nu: FRIIS GROUP A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 302.388' DKK DANSANI HOLDING A/S (Nu: TROLDHØJ HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 417.287' DKK DANSANI A/S (2020) |
Flest årsværk: | 149 årsværk hos DANSANI A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TROLDHØJ HOLDING A/S (29 år) |
Seed: 389798819
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1983 hos DANSANI A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Thomas Jørgensen Bjerrum i 22 år 9 måneder, før stoppet d. 19. juni 2006.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.176' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Bjerrum Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
TROLDHØJ HOLDING A/S
Via Thomas Bjerrum Holding ApS -
BSI A/S
Via TROLDHØJ HOLDING A/S -
GORI PROPELLER A/S
Via BSI A/S -
JEFA Steering Holding A/S
Via BSI A/S -
JEFA STEERING A/S
Via JEFA Steering Holding A/S -
Hundested Propeller Holding A/S
Via BSI A/S -
HUNDESTED PROPELLER A/S
Via Hundested Propeller Holding A/S -
CONTRAFFIC A/S
Via TROLDHØJ HOLDING A/S -
DAV NORDIC A/S
Via CONTRAFFIC A/S -
DAV EJENDOMME II ApS
Via CONTRAFFIC A/S
Direktørposter (1)
-
CONTRAFFIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2017
Ejendomme (5)
Tidslinje (80)
-
DANSANI HOLDING A/S (Nu: TROLDHØJ HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Hundested Propeller Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
JEFA Steering Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,5% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.05.1995 - 23.05.2024
Ejer
01.01.2007 - 12.07.2021
Reel ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2021 - 07.07.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
06.02.2019 - 25.04.2021
Bestyrelsesmedlem
11.02.2019 - 25.04.2021
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - 06.05.2024
Reel ejer
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,5% -
Reel ejer
06.02.2019 - 25.04.2021
Bestyrelsesmedlem
06.02.2019 - 25.04.2021
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - 06.05.2024
Reel ejer
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,5% -
Reel ejer
13.12.2017 - 30.05.2019
Bestyrelsesmedlem
13.12.2017 - 29.08.2021
Reel ejer
31.05.2019 - 14.12.2021
Bestyrelsesmedlem
30.08.2021 - 06.05.2024
Reel ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,5%
Thomas Jørgensen Bjerrum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Bjerrum Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 76.440' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TROLDHØJ HOLDING A/S (25%), CONTRAFFIC A/S (17,5%), Hundested Propeller Holding A/S (17,5%) samt JEFA Steering Holding A/S (17,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Jørgensen Bjerrum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Thomas Jørgensen Bjerrum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DANSANI HOLDING A/S (Nu: TROLDHØJ HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 42.386' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Hundested Propeller Holding A/S der præsenterede et underskud på 5.838' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år fra 1995 til 2024 hos TROLDHØJ HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.386' DKK (DANSANI HOLDING A/S (Nu: TROLDHØJ HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.643' DKK (C. FRIIS HOLDING A/S (Nu: FRIIS GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 302.388' DKK (DANSANI HOLDING A/S (Nu: TROLDHØJ HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.190' DKK (BLUE-UNIT ApS (Nu: Blue Unit A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anne Bjerrum Juhl.