Hans Kristian Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1975 (49 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | B & O BYGGEINDUSTRI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.813' DKK B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2016) |
Største underskud: | -1.684' DKK JAK København Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 28.159' DKK HANDELSSELKABET DANFORM ApS (2017) |
Største gæld: | 10.449' DKK B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B & O BYGGEINDUSTRI A/S (45 år 3 måneder) |
Seed: 1599108679
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i B & O BYGGEINDUSTRI A/S i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Hans Kristian Olsen i 43 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 21. december 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hans Kristian Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HANDELSSELKABET DANFORM ApS
Via Hans Kristian Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET RYVANGS ALLE 78 ApS
Via HANDELSSELKABET DANFORM ApS
Direktørposter (3)
-
HANDELSSELKABET DANFORM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022 -
EJENDOMSSELSKABET RYVANGS ALLE 78 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022 -
Hans Kristian Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET RYVANGS ALLE 78 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2013 -
Hans Kristian Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2019
Tidslinje (27)
-
EJENDOMSSELSKABET RYVANGS ALLE 78 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
HANDELSSELKABET DANFORM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
JAK København Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.09.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.09.2013 - Stadig aktiv
Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
26.01.2018 - 09.04.2021
Ejerandel: 30% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.1975 - 26.08.2020
Reel ejer
31.12.2017 - 30.06.2019
Ejerandel: 30% -
Ejer
30.06.2019 - 18.07.2019
Ejerandel: 100%
Hans Kristian Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hans Kristian Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.933' DKK. Gennem holdingselskabet Hans Kristian Holding ApS har Hans derfor også andele i HANDELSSELKABET DANFORM ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hans Kristian Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor B & O BYGGEINDUSTRI A/S kunne fremvise et overskud på 3.813' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HANDELSSELKABET DANFORM ApS kunne fremvise et underskud på 1.618' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.116' DKK (B & O BYGGEINDUSTRI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.618' DKK (HANDELSSELKABET DANFORM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.933' DKK (Hans Kristian Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.597' DKK (JAK København Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Per Ruud Olsen.