Jens Kvist
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIBORG OG OMEGNS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 NR. 076-791 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af VIBORG OG OMEGNS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 NR. 076-791 ApS (11 år 8 måneder) |
Seed: 278890154
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i VIBORG OG OMEGNS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 NR. 076-791 ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Kvist i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 12. september 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THYHOLM MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
THYHOLM MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
VIBORG OG OMEGNS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 NR. 076-791 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.1991
Registreringsdato: 12.09.1991 -
SKIVE-EGNENS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS (Nu: DALGASVEJ 35 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.09.1991
Registreringsdato: 12.09.1991
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.05.1980 - 12.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.12.1979 - 12.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ian Olaf Jordan.