Ivan Vagner
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KNUDSEN PLAST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.184' DKK KNUDSEN PLAST A/S (2023) |
Største underskud: | -9.137' DKK KNUDSEN PLAST A/S (2020) |
Største egenkapital: | 28.429' DKK HARPUN A/S (Nu: PolyGroup A/S) (2014) |
Største gæld: | 58.255' DKK HARPUN A/S (Nu: PolyGroup A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos KNUDSEN PLAST A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af C.I.V. A/S (29 år 1 måned) |
Seed: 668296881
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i KNUDSEN PLAST A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ivan Vagner i 10 år 6 måneder, inden stoppet d. 9. november 1987.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.184' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I & J VAGNER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
I & J VAGNER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1998
Bestyrelsesposter (7)
-
KLJ GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
PolyGroup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2015 -
ENGHOLMVEJ 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
CEDERVEJ 6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
PolyGroup Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
NORDRE INDUSTRIVEJ 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
Svalehøjvej ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
HENRO-TEK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
Svalehøjvej ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
HENRO-TEK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2021
Registreringsdato: 22.03.2021
Blå bog (fortsat)
Ivan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivan Vagner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn I & J VAGNER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.890' DKK. Igennem sit holdingselskab I & J VAGNER HOLDING ApS har Ivan dermed også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Ivan Vagner, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Ivan Vagner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HARPUN A/S (Nu: PolyGroup A/S) der præsenterede et overskud på 6.575' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Svalehøjvej ApS der præsenterede et underskud på 508' DKK.
Ivan har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 1 måned fra 1983 til 2012 hos C.I.V. A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.184' DKK (KNUDSEN PLAST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 508' DKK (Svalehøjvej ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.330' DKK (KLJ GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 618' DKK (Svalehøjvej ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Klaus Jørgensen.