Erik Jørgensen
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 71.045' DKK TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.479' DKK TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 215.102' DKK TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S) (2023) |
Største gæld: | 858.644' DKK TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos OLE HOLM TRANSPORT ApS (2022) |
Seed: 126804798
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S (tidligere TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Erik Jørgensen i 50 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 71.045' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OLE HOLM TRANSPORT ApS
Ejerandel: 100% -
ZENIT RØNNE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DANSK DISTRIBUTION A/S
Via OLE HOLM TRANSPORT ApS -
Mitrax Ejendomme A/S
Via DANSK DISTRIBUTION A/S -
Mitrax Nord ApS
Via Mitrax Ejendomme A/S -
EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS
Via ZENIT RØNNE ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2008 -
ZENIT RØNNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
OLE HOLM TRANSPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.1978
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
OLE HOLM TRANSPORT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2019
Registreringsdato: 20.03.2019 -
OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2019
Registreringsdato: 19.03.2019
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.11.1968 - 31.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.06.1978 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.06.1978 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.08.1990 - 19.03.2019
Ejer
30.03.1998 - 19.03.2019
Ejer
20.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.1984 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.08.1990 - 31.12.2017
Direktør
01.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.01.2007 - 29.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZENIT RØNNE ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.173' DKK. Igennem sit holdingselskab ZENIT RØNNE ApS har Erik dermed også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS (100%) & Mitrax Ejendomme A/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Erik Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Erik Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S) der præsenterede et overskud på 9.505' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 11 måneder fra 1968 til 2019 hos Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 71.045' DKK (TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 215.102' DKK (TRANSPORTGRUPPEN HOLDING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.597' DKK (OLE HOLM TRANSPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Johnny Weygaard.