Jens-Henrik Gielstrup
Karrieren startede hos: | A C V VENTILATION ApS (Revisor) |
Største overskud: | 15.573' DKK KONTANT FOTO ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -3.921' DKK KONTANT FOTO ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 38.114' DKK ApS KBIL 9 NR. 1175 (Nu: V.K. GOEL HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 12.218' DKK KONTANT FOTO ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 24. MARTS 1987 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos KLIMATEK VENTILATIONSMATERIEL A/S (2019) |
Seed: 705465601
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved A C V VENTILATION ApS som Revisor. Denne rolle havde Jens-Henrik Gielstrup i 14 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 1989.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JHG økonomisk rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JEGI CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JEGI CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
Maleea ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2021 -
MARGRETHEGAARDENS LEGAT
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2023
Tidslinje (69)
-
MARGRETHEGAARDENS LEGAT (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
MARGRETHEGAARDENS LEGAT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
POSTERLAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jens-Henrik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 16.01.2023
Bestyrelsesmedlem
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2017 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor K/S ERHVERVS INVEST III fremviste et overskud på 3.126' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S ERHVERVS INVEST III fremviste et underskud på 1.012' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.329' DKK (KLIMATEK VENTILATIONSMATERIEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.414' DKK (JUNKER - PROJEKTUDVIKLING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.155' DKK (MARGRETHEGAARDENS LEGAT).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 50' DKK (TIPPE HOLDING ApS (Nu: JEGI CONSULT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens-Henrik' netværk er Steffen Moos.