Erik Mathiassen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 332' DKK HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -930' DKK ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM (2022) |
Største egenkapital: | 3.907' DKK HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 4.632' DKK HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S (40 år 10 måneder) |
Seed: 1529174996
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1983 i HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Erik Mathiassen nu bestreddet i 40 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 127' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S
Direktørposter (1)
-
HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.1983
Bestyrelsesposter (1)
-
HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.1983
Tidslinje (11)
-
ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2013
Registreringsdato: 08.03.2013 -
HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2008
Registreringsdato: 04.03.2008
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.11.1983 - Stadig aktiv
Ejer
30.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.03.2013 - 18.10.2023
Ejer
08.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S -
Direktør
18.09.2002 - 07.06.2004
Bestyrelsesmedlem
11.03.2003 - 04.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1989 - 26.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING A/S kunne offentliggøre et overskud på 332' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM kunne offentliggøre et underskud på 930' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 109' DKK (HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 997' DKK (HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jacob Morten Schousgaard.