Kirsten Marie Toft
Karrieren startede hos: | TOFTFARUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.706' DKK KIRANTO FOODS A/S (Nu: Bang & Bonsomer A/S) (2022) |
Største underskud: | -2.900' DKK KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 115.066' DKK KIRANTO FOODS A/S (Nu: Bang & Bonsomer A/S) (2023) |
Største gæld: | 88.141' DKK KIRANTO FOODS A/S (Nu: Bang & Bonsomer A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos KIRANTO FOODS A/S (Nu: Bang & Bonsomer A/S) (2023) |
Seed: 367851598
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved TOFTFARUM A/S (tidligere A/S KAJ TOFT TEXTIL) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kirsten Marie Toft nu besiddet i 55 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.732' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOFTFARUM A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
TOFTFARUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.1969
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
ANPARTSSELSKABET FINANSIERINGSSELSKABET AF 10.12.1966 (Nu: Bang & Bonsomer A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2019
Registreringsdato: 07.08.2019 -
KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
ANPARTSSELSKABET FINANSIERINGSSELSKABET AF 10.12.1966 (Nu: Bang & Bonsomer A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.1992
Registreringsdato: 19.03.1992
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.01.1969 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.10.1975 - 07.08.2019
Reel ejer
01.03.2009 - 07.08.2019
Ejerandel: 45,5%
Kirsten Marie Toft har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S) der præsenterede et overskud på 14.859' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S) der præsenterede et underskud på 2.900' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 7 måneder fra 1969 til i dag hos TOFTFARUM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.732' DKK (KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 115.066' DKK (KIRANTO FOODS A/S (Nu: Bang & Bonsomer A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 26.792' DKK (KIRANTO FARUM A/S (Nu: TOFTFARUM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Anders Stausbøll Toft.