Bent Østergaard
Karrieren startede hos: | GRÅDYB A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.139.000' DKK DFDS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.616.144' DKK LAURITZEN FONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 13.918.000' DKK DFDS A/S (2023) |
Største gæld: | 1.557.913' DKK AALBORG INDUSTRIES A/S (Nu: ALFA LAVAL AALBORG A/S) (2016) |
Seed: 1163471317
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved GRÅDYB A/S (tidligere ESBJERG THERMOPLAST A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Bent Østergaard i 87 år, før fratrædelsen den 11. september 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENTOE ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
BENTOE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
NANONORD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2018 -
JENS OG MARGRETHE WITHS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.1988
Ejendomme (1)
Tidslinje (216)
-
FREDERIKSHAVN MARITIME ERHVERVSPARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022 -
CANTION A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 115 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.06.1927 - 01.11.1999
Bestyrelsesmedlem
19.06.2002 - 05.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2006 - 18.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2000 - 28.10.2015
Bestyrelsesmedlem
29.10.2015 - 10.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2000 - 28.10.2015
Bestyrelsesmedlem
29.10.2015 - 10.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2011 - 10.12.2015
Bestyrelsesmedlem
11.12.2015 - 25.03.2021
Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - 12.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENTOE ApS (ejer lige nu 20%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem sit holdingselskab BENTOE ApS har Bent dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Bent Østergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Bent Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved DFDS A/S der præsenterede et overskud på 1.686.300' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved MEABCO HOLDING A/S (Nu: Holdingselskabet af 23. december 2021 A/S) der præsenterede et underskud på 44.521' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 86 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 87 år 9 måneder fra 1913 til 2001 hos FREDERIKSHAVN VÆRFT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.652.000' DKK (DFDS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.754' DKK (AALBORG VÆRFT A/S (Nu: FREDERIKSHAVN MARITIME ERHVERVSPARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.918.000' DKK (DFDS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.265' DKK (INVEST BRAZIL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Ole Christian Nygaard.