Sven Gram
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | Gram Clean Air A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.179' DKK V. AA. GRAM ApS (Nu: Gram Clean Air A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -275' DKK V. Å. GRAM HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.418' DKK V. AA. GRAM ApS (Nu: Gram Clean Air A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 21.475' DKK V. AA. GRAM ApS (Nu: Gram Clean Air A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos V. AA. GRAM ApS (Nu: Gram Clean Air A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Gram Clean Air A/S (27 år 9 måneder) |
Seed: 324334894
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos Gram Clean Air A/S (tidligere V. AA. GRAM ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Sven Gram i 27 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 5.014' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
V. Å. GRAM HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
V. Å. GRAM HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
V. Å. GRAM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Sven har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.09.1976 - 30.06.2004
Bestyrelsesmedlem
01.07.2004 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - 03.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Gram er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn V. Å. GRAM HOLDING A/S (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.270' DKK. Gennem sit holdingselskab V. Å. GRAM HOLDING A/S har Sven dermed også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Sven Gram, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor V. Å. GRAM HOLDING A/S landede et overskud på 534' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor V. Å. GRAM HOLDING A/S landede et underskud på 275' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Grethe Gram.