Poul Kofod
Karrieren startede hos: | INV.SELSKABET AF 12. JULI 1971 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 22.630' DKK KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S) (2014) |
Største underskud: | -401' DKK KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: LISE SANDAHL ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 86.195' DKK KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S) (2023) |
Største gæld: | 80.168' DKK KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 218 årsværk hos KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S) (2015) |
Seed: 1636226357
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos INV.SELSKABET AF 12. JULI 1971 A/S (tidligere SCHILLER FOTOGRAFI A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Poul Kofod i 16 år 11 måneder, før stoppet d. 11. juli 1988.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOFOD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FUNKHAUSER FILM A/S
Via KOFOD ApS
Direktørposter (2)
-
KOFOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2001 -
FUNKHAUSER FILM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
FUNKHAUSER FILM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2000
Tidslinje (34)
-
CAMPFIRE A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 29.03.2007) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2009
Registreringsdato: 22.09.2009 -
CAMPFIRE A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 29.03.2007) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2007
Registreringsdato: 29.03.2007 -
SCHILLER & CO. A/S (Nu: INV.SELSKABET AF 12. JULI 1971 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.08.2001 - Stadig aktiv
Direktør
24.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2007 - 22.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.07.1971 - 11.07.1988
Bestyrelsesmedlem
12.07.1971 - 29.06.1998
Bestyrelsesmedlem
14.09.2000 - 31.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.1997 - 30.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.07.1985 - 31.05.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Kofod har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos PRESENTER MULIMEDIA A/S (Nu: FUNKHAUSER FILM A/S) der præsenterede et overskud på 295' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos PRESENTER MULIMEDIA A/S (Nu: FUNKHAUSER FILM A/S) der præsenterede et underskud på 23' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 11 måneder fra 1971 til 1998 hos INV.SELSKABET AF 12. JULI 1971 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.454' DKK (KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (PRESENTER MULIMEDIA A/S (Nu: FUNKHAUSER FILM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.195' DKK (KOFOD/SCHILLER FILM A/S (Nu: NORDISK FILM TV A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.132' DKK (PRESENTER MULIMEDIA A/S (Nu: FUNKHAUSER FILM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Henrik Edeltoft.