Christian Vollstedt
Karrieren startede hos: | CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.709' DKK CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000 (2016) |
Største underskud: | -721' DKK CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 9.270' DKK CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S) (2017) |
Største gæld: | 9.560' DKK CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000 (2017) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000 (2016) |
Seed: 761475824
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S (tidligere CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S) med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Christian Vollstedt erhvervede virksomheden CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S d. 16. september 1971. Christian har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Christian nu bestreddet i 53 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 53 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 177' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.1971
Bestyrelsesposter (1)
-
CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.1971
Tidslinje (9)
-
ApS SPKR 4 NR. 1379 (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT ApS AF 01.09.1987) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
ApS SPKR 4 NR. 1379 (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT ApS AF 01.09.1987)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2000
Registreringsdato: 10.01.2000
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.09.1971 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.09.1987 - 22.04.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.01.2000 - 01.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S) kunne offentliggøre et overskud på 177' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S) kunne offentliggøre et underskud på 721' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 968' DKK (CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.237' DKK (CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.709' DKK (CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jacob Vollstedt.