Erik Lorenz Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FISCHER-MADSEN & LORENZ PETERSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.157' DKK GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S) (2016) |
Største underskud: | -160.049' DKK GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.283.434' DKK GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S) (2018) |
Største gæld: | 6.541.798' DKK GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 832 årsværk hos GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LP MANAGEMENT ApS (26 år 9 måneder) |
Seed: 236720582
Det startede for alvor en dag i 1984 i FISCHER-MADSEN & LORENZ PETERSEN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Lorenz Petersen i 12 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. april 1997.
Nu arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.488' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LP MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mormors loft ApS
Via LP MANAGEMENT ApS
Direktørposter (1)
-
LP MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.1997
Bestyrelsesposter (3)
-
CAPMON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2017 -
Summit A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2021 -
Summit Super Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (122)
-
KONSENSIT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
SUMMIT CONSULTING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
MenuPay Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2017 - 28.05.2018
Bestyrelsesmedlem
29.05.2018 - 04.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Lorenz Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i A&D RESOURCES A/S (Nu: Summit A/S) der præsenterede et overskud på 6.611' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i MenuPay ApS (Nu: Selskabet af 01.11.2022 ApS) der præsenterede et underskud på 7.854' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 52 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 10 måneder fra 2004 til 2022 hos SUMMIT CONSULTING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.488' DKK (FISCHER-MADSEN & LORENZ PETERSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 160.049' DKK (GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 822.310' DKK (GLOBAL CONNECT A/S (Nu: GLOBALCONNECT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.884' DKK (PROJEKT MANAGEMENT CONSULTANTS ApS (Nu: Devoteam A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Karsten Søderberg.