Hans Trap
Karrieren startede hos: | PRODUKTIONSSELSKABET AF 10.3. 1964 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.015' DKK HOLTUG INVESTERING ApS (Nu: DFK A/S) (2022) |
Største underskud: | -6.015' DKK HOLTUG INVESTERING ApS (Nu: DFK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 13.365' DKK NINON INVEST A/S (2014) |
Største gæld: | 28.209' DKK TRAPCO ApS (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HOLTUG INVESTERING ApS (Nu: DFK A/S) (2021) |
Seed: 1023671174
Det startede for alvor for nu meget længe siden i PRODUKTIONSSELSKABET AF 10.3. 1964 A/S (tidligere MØLLER & LANDSCHULTZ A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Trap i 26 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 12. september 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRAPCO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRAPCO ApS
Via TRAPCO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TRAPCO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2007 -
TRAPCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
STUBB - hele Sjællands Talentudviklings Big Band
Fratrådt som repræsentantDato: 06.02.2022
Registreringsdato: 06.02.2022 -
STUBB - hele Sjællands Talentudviklings Big Band
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021 -
NINON INVEST A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2015
Registreringsdato: 13.10.2015
Blå bog (fortsat)
Hans har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
26.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
06.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
13.12.2021 - 06.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.05.2008 - 13.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.06.2008 - 03.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.1996 - 01.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Trap har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i NINON INVEST A/S der præsenterede et overskud på 695' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 6 måneder fra 1964 til 1990 hos PRODUKTIONSSELSKABET AF 10.3. 1964 A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 645' DKK (TRAPCO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.408' DKK (TRAPCO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 676' DKK (TRAPCO ApS).