Søren Fodgaard
Karrieren startede hos: | MAX FODGAARD HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 39.686' DKK MAX FODGAARD A/S (2023) |
Største underskud: | -71' DKK CAFÉ GLOBEN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 150.534' DKK MAX FODGAARD FONDEN (2023) |
Største gæld: | 34.714' DKK MAX FODGAARD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos MAX FODGAARD A/S (2023) |
Seed: 431770340
Det hele startede for nu meget længe siden i MAX FODGAARD HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Fodgaard i 63 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 7. juli 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. juli 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAFÉ GLOBEN ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
CAFÉ GLOBEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
MAX FODGAARD FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2018 -
MAX FODGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2002 -
CAFÉ GLOBEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
CAFÉ GLOBEN ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
CAFÉ GLOBEN ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.11.2023
Registreringsdato: 12.11.2023 -
CAFÉ GLOBEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 76 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2010 - 18.08.2019
Ejer
01.12.2018 - 12.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.08.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2002 - 09.04.2018
Bestyrelsesmedlem
10.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1948 - 07.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Fodgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i MAX FODGAARD A/S der præsenterede et overskud på 39.686' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CAFÉ GLOBEN ApS der præsenterede et underskud på 71' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 63 år 5 måneder fra 1948 til 2011 hos MAX FODGAARD HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 39.686' DKK (MAX FODGAARD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 71' DKK (CAFÉ GLOBEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150.534' DKK (MAX FODGAARD FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 185' DKK (CAFÉ GLOBEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Klaus Søgaard.