Knud Erik Larsen
Erhvervsaktiv: | 16. feb. 1976 - 13. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | KEL EJENDOMSSELSKABET AF 2. JUNI 1989 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.590' DKK ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S) (2022) |
Største underskud: | -327' DKK ApS KBUS 8 NR. 2601 (Nu: KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.921' DKK ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S) (2022) |
Største gæld: | 11.600' DKK ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS (36 år 11 måneder) |
Seed: 1576811997
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Knud Erik Larsen. Den første gang Knud var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1976 ved KEL EJENDOMSSELSKABET AF 2. JUNI 1989 ApS (tidligere HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET SUBO ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Knud Erik Larsen i 15 år 5 måneder, før stoppet den 30. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 1999.
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
ApS KBUS 8 NR. 2601 (Nu: KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.01.2024
Registreringsdato: 28.01.2024 -
KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2011
Registreringsdato: 01.08.2011
Blå bog (fortsat)
Knud har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Karrieren har i alt varet 48 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.1987 - 13.06.2024
Direktør
01.08.2011 - 28.01.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.12.1977 - 20.02.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1989 - 17.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1989 - 17.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1989 - 07.05.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 1 måned fra 1977 til 2002 hos KNUD ERIK LARSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.068' DKK (ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 218' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2601 (Nu: KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.188' DKK (ApS KBIL 9 NR. 1782 (Nu: VESTERBY TRÆTEKNIK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.563' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2601 (Nu: KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Jesper Stysiek Hansen.