John Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.035' DKK JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (2020) |
Største underskud: | -5.448' DKK JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (2023) |
Største egenkapital: | 52.562' DKK JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (2022) |
Største gæld: | 6.222' DKK JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FONDEN LYSGLIMT (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 1960608196
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 ved JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde John Steffensen i 20 år 10 måneder, før fratrædelsen den 20. maj 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 5.448' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2022
Repræsentant (1)
-
Broderbaandet af 17. April 1917
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.06.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
FONDEN LYSGLIMT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2021 -
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2022
Tidslinje (9)
-
Digitalbolig ApS (Nu: RealMæglerne Aalborg - Klinggaard & Kristiansen ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Broderbaandet af 17. April 1917
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.06.2023
Registreringsdato: 22.06.2023 -
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2022
Registreringsdato: 06.06.2022
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
11.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
John Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S der præsenterede et overskud på 9.035' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S der præsenterede et underskud på 5.448' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 10 måneder fra 2001 til 2022 hos JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 455' DKK (FONDEN LYSGLIMT).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.448' DKK (JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.384' DKK (JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -272' DKK (Digitalbolig ApS (Nu: RealMæglerne Aalborg - Klinggaard & Kristiansen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Karsten Engelberg.