Poul Mikael Frydlund
Karrieren startede hos: | E A/S LYMATAS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.436' DKK FORENEDE A/S (2017) |
Største underskud: | -47.255' DKK FORENEDE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 328.123' DKK FORENEDE A/S (2020) |
Største gæld: | 280.741' DKK FORENEDE HOLDING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 5.536 årsværk hos FORENEDE A/S (2019) |
Seed: 719301019
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Poul Mikael Frydlund. Første gang Poul var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1923 ved E A/S LYMATAS (tidligere LYNGBY TØMMERHANDEL A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul Mikael Frydlund i 93 år, før fratrædelsen den 15. marts 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 569' DKK.
Tidslinje (196)
-
ELLEN & CARL TAFDRUPS MINDELEGAT. OPRETTET AF ADVOKAT. FRU SONJA TAFDRUP ROHBECK (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
ELISABETH SCHWARTZ. FØDT TAFDRUPS FAMILIELEGAT (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
FORENEDE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 100 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.04.1987 - 29.11.1995
Bestyrelsesmedlem
30.11.1995 - 01.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.1986 - 11.12.1995
Bestyrelsesmedlem
12.12.1995 - 01.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.11.2017 - 01.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2017 - 01.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2014 - 07.10.2020
Bestyrelsesmedlem
08.10.2020 - 21.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Mikael Frydlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved FORENEDE A/S der præsenterede et overskud på 49.436' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS ROLAND SCANDINAVIA A/S der præsenterede et underskud på 5.361' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 84 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 93 år fra 1923 til 2016 hos E A/S LYMATAS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.283' DKK (G.A. HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47.255' DKK (FORENEDE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 222.004' DKK (FORENEDE HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 200' DKK (FALCON PLASTICS-MACHINERY AF 1989 A/S (Nu: FALCON PLASTICS-MACHINERY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Peter Sølling-jørgensen.