Jens Grønkjær
Karrieren startede hos: | HILLERS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.349' DKK HLS FRAGT A/S (2022) |
Største underskud: | -1.656' DKK VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2023) |
Største egenkapital: | 55.966' DKK VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2021) |
Største gæld: | 108.813' DKK VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2022) |
Flest årsværk: | 168 årsværk hos VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2022) |
Seed: 460859117
Karrieren i erhvervslivet begyndte for nu flere år siden ved HILLERS A/S (tidligere BRØDRENE HILLERS, SJÆLLANDS JERN- OG STÅLFORRETNING A/S) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jens Grønkjær i 48 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2004.
Bestyrelsesposter (3)
-
FLYERS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.01.2017 -
VIGGO PETERSENS EFTF. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.01.2017 -
Packing.dk ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
JENS G INVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2020
Registreringsdato: 22.09.2020 -
JENS G INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2020
Registreringsdato: 22.09.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Grønkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VIGGO PETERSENS EFTF. A/S der præsenterede et overskud på 7.315' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved VIGGO PETERSENS EFTF. A/S der præsenterede et underskud på 1.656' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 1 måned fra 1970 til 2002 hos RØR- OG ARMATURIMPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 834' DKK (HLS FRAGT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.656' DKK (VIGGO PETERSENS EFTF. A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.578' DKK (VIGGO PETERSENS EFTF. A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (Packing.dk ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kristian Skov Petersen.