Kristian Høyer Toft
Karrieren startede hos: | AXEL TOFT, DURUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.852' DKK TOFT PLANTEFORÆDLING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -126.084' DKK DANSK EKSPERIMENTAL LANDBRUG, DURUP ApS (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 51.620' DKK DANSK EKSPERIMENTAL LANDBRUG, DURUP ApS (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2014) |
Største gæld: | 116.887' DKK DANSK EKSPERIMENTAL LANDBRUG, DURUP ApS (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AXEL TOFT KONSUM ApS (Nu: Refsgaard ApS) (2018-19) |
Seed: 2024229889
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved AXEL TOFT, DURUP A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kristian Høyer Toft i 31 år 10 måneder, før fratrædelsen den 17. august 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
3 TOFT ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TOFT PLANTEFORÆDLING ApS
Via 3 TOFT ApS
Direktørposter (1)
-
TOFT PLANTEFORÆDLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
3 TOFT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2009
Tidslinje (13)
-
AXEL TOFT KONSUM ApS (Nu: Refsgaard ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2014
Registreringsdato: 30.01.2014 -
EVIDENS RESEARCH & CSR ApS (Nu: INVESTERINGSSELSKABET TOFT 2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2011
Registreringsdato: 31.03.2011 -
TOFT PLANTEFORÆDLING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2009
Registreringsdato: 14.12.2009
Blå bog (fortsat)
Kristian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
22.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1989 - 30.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.03.2009 - 31.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2005 - 05.09.2007
Reel ejer
22.04.2009 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.1986 - 02.10.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Høyer Toft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 3 TOFT ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.589' DKK. Igennem sit holdingselskab 3 TOFT ApS har Kristian dermed også ejerandele i TOFT PLANTEFORÆDLING ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristian Høyer Toft, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kristian Høyer Toft har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved 3 TOFT ApS der præsenterede et overskud på 3.598' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 10 måneder fra 1965 til 1997 hos AXEL TOFT, DURUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.575' DKK (TOFT PLANTEFORÆDLING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.223' DKK (AXEL TOFT KONSUM ApS (Nu: Refsgaard ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.589' DKK (3 TOFT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Anders Høyer Toft.