Jacob Sillehoved Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 140' DKK JACOB ANDREASEN. HOLBÆK ApS (Nu: TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -419' DKK JACOB ANDREASEN. HOLBÆK ApS (Nu: TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.151' DKK BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S (2014) |
Største gæld: | 3.428' DKK BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S (41 år 2 måneder) |
Seed: 945514002
Erhvervskarrieren startede i 1983 hos TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Jacob Sillehoved Andreasen erhvervede virksomheden TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS d. 1. januar 1983. Jacob der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør bestred Jacob i 36 år, før stoppet d. 11. januar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen formueforvaltning. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 140' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1983
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024 -
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.01.2019
Registreringsdato: 11.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.06.1983 - Stadig aktiv
Ejer
09.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
09.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.1983 - 11.01.2019
Bestyrelsesmedlem
14.04.1983 - 14.12.1990
Direktør
14.04.1983 - 23.11.2018
Reel ejer
14.04.1983 - 11.01.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JACOB ANDREASEN. HOLBÆK ApS (Nu: TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS) kunne fremvise et overskud på 140' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JACOB ANDREASEN. HOLBÆK ApS (Nu: TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApS) kunne fremvise et underskud på 419' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Nina Nielsen.