Preben Edvard Kønig
Karrieren startede hos: | DANSK EUROPÆISK HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 244.531' DKK ApS KBUS 38 NR. 2726 (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.258.203' DKK CASINO MARIENLYST AF 1/7 1994 A/S (Nu: CASINO MARIENLYST A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.962.739' DKK CO-ROS FOND (2023) |
Største gæld: | 657.335' DKK CONTAINER LEASING A/S (Nu: CONTAINER LEASING ApS) (2014) |
Seed: 426037715
Det startede for alvor for flere år siden ved DANSK EUROPÆISK HOLDING A/S (tidligere DANSK EUROPÆISK HANDELSSELSKAB A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Preben Edvard Kønig i 82 år, før stoppet den 13. april 2021.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 54' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. april 2021.
Direktørposter (2)
Bestyrelsesposter (12)
-
WALL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.07.2013 -
INVEST 1998 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2010 -
VBT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.09.2004 -
VENDSYSSEL SEAFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2004 -
SCANCONTACT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2002 -
HOLBERG TRADING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2023 -
SELECT SPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.09.2000 -
SELECT SPORT INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.09.2000 -
RING-MASTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2002 -
TANDLÆGE PETER ERIKSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.1983 -
NORDENERGIE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2005 -
LARS ERIK SEBBELOV HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.11.2023
Tidslinje (427)
-
CITY RENOVATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
LARS ERIK SEBBELOV HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
LARS ERIK SEBBELOV HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 85 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Edvard Kønig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CO-RO A/S der præsenterede et overskud på 232.843' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved CASINO MARIENLYST AF 1/7 1994 A/S (Nu: CASINO MARIENLYST A/S) der præsenterede et underskud på 2.258.203' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 212 forskellige selskaber (heraf 45 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 82 år fra 1939 til 2021 hos DANSK EUROPÆISK HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 244.531' DKK (ApS KBUS 38 NR. 2726 (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.703' DKK (KBN INDUSTRIVEJ 16-18 ApS (Nu: COBO X Kirkebjerg Have ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.962.739' DKK (CO-ROS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.780' DKK (CASINO MARIENLYST AF 1/7 1994 A/S (Nu: CASINO MARIENLYST A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Michael Ring.