Eskild Lyngholm
Karrieren startede hos: | A/S APPELLA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 457.100' DKK SLP NR. 10.508 A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S) (2022) |
Største underskud: | -57.502' DKK Alex Gundersen Assens ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.149.800' DKK SLP NR. 10.508 A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S) (2019) |
Største gæld: | 1.330.835' DKK LODAM ELEKTRONIK A/S (Nu: BITZER Electronics A/S) (2023) |
Seed: 567743699
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos A/S APPELLA som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Eskild Lyngholm i 45 år 11 måneder, inden stoppet den 8. maj 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. maj 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CELJA A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IT OPTIMA A/S
Via CELJA A/S
Direktørposter (2)
-
CELJA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.1985 -
IT OPTIMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2014
Bestyrelsesposter (18)
-
DAI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.05.2015 -
DIAMANTGRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2023 -
Valpro Consulting ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2023 -
BRANDT DIAMANT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2020 -
CELJA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1985 -
Kingo Recycling A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2017 -
KINGO KARLSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2001 -
KINGO KARLSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2014 -
Kastberg IS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.02.2019 -
Engo 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2006 -
Iskold ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2020 -
JEMA AGRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2007 -
IT OPTIMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2014 -
DEN DANSKE EKSPORTSKOLE'S FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.01.2023 -
Kingo Wind ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2023 -
Anna Jensen Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2022 -
JEMA LIFT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2007 -
ANNA & SØS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (408)
-
Valpro IT ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
JM Dansk Betonboring A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
LEJCA ApS (Nu: PMRedCare1 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Eskild har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 81 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Eskild Lyngholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos IKAM HOLDING ApS (Nu: Dahl-Nielsen Holding ApS) der præsenterede et overskud på 82.560' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Alex Gundersen Assens ApS der præsenterede et underskud på 57.502' DKK.
Eskild har i alt siddet i bestyrelsen hos 201 forskellige selskaber (heraf 67 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 11 måneder fra 1943 til 1989 hos A/S APPELLA.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 307.928' DKK (VEDSTÅRUP HOLDING ApS (Nu: STRØJER HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.787' DKK (Nordic Greens Salat A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 518.802' DKK (ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -85.934' DKK (JAMO A/S (Nu: INVESTORPARTNER ApS AF 2009)).
En af de forbindelser som går igen i Eskild' netværk er Thomas Kingo Hede Karlsen.