Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen
Karrieren startede hos: | OHCN 1990 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 129.921' DKK Escot Holding II ApS (2019) |
Største underskud: | -54.137' DKK KONGEEGEN INVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.090.282' DKK Escot Holding I ApS (Nu: Escot Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 772.299' DKK A/S PSE 38 NR. 2046 (Nu: ESCOT FAST EJENDOM A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 2046 (Nu: ESCOT FAST EJENDOM A/S) (2023) |
Seed: 863016662
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved OHCN 1990 A/S (tidligere HORSENS MOTOR COMPAGNI A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen i 72 år 9 måneder, før fratrædelsen den 12. maj 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Boliginvest Holding Aalborg A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
BOLIGINVEST A/S
Via Boliginvest Holding Aalborg A/S -
Koncenton Kildevældet II A/S
Via BOLIGINVEST A/S -
Boeck-Hansens Vej Aalborg A/S
Via Koncenton Kildevældet II A/S -
Formuepleje Trøjborg A/S
Via BOLIGINVEST A/S -
AROS PROPERTY INVESTMENT A/S
Via Formuepleje Trøjborg A/S -
EJENDOMSSELSKABET KIRKEGÅRDSVEJ ApS
Via AROS PROPERTY INVESTMENT A/S -
Ejendomsselskabet Peter Sabroes Gade ApS
Via AROS PROPERTY INVESTMENT A/S -
Koncenton Eriksborg Allé A/S
Via Boliginvest Holding Aalborg A/S -
Eriksborg 2 A/S
Via Koncenton Eriksborg Allé A/S -
Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
Via Boliginvest Holding Aalborg A/S -
Nicolinehus Nord ApS
Via Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
Bestyrelsesposter (13)
-
ESCOT FAST EJENDOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.1999 -
BOLIGINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.1998 -
KONGEEGEN INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.01.2015 -
GRUNDSELSKABET FLEX HUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2011 -
K.O. Nielsen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2015 -
Flex Huse Støvring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2017 -
JOM Projektudvikling ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2018 -
Ascot Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2017 -
Boliginvest Holding Aalborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2018 -
Ejendomsselskabet Østre Alle 102 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2018 -
Escot Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2019 -
Escot Erhvervsejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023 -
Escot Bolig ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023
Tidslinje (78)
-
Escot Erhvervsejendomme I ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Escot Bolig ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Escot Erhvervsejendomme ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Helvig har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 104 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Boliginvest Holding Aalborg A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 120.344' DKK. Igennem sit holdingselskab Boliginvest Holding Aalborg A/S har Helvig dermed også ejerandele i BOLIGINVEST A/S (100%), Koncenton Eriksborg Allé A/S (20-24.99%) og Formuepleje Nicolinehus Nord A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Escot Holding II ApS der præsenterede et overskud på 129.921' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved KONGEEGEN INVEST A/S der præsenterede et underskud på 54.137' DKK.
Helvig har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 72 år 9 måneder fra 1920 til 1993 hos OHCN 1990 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53.363' DKK (A/S PSE 38 NR. 2046 (Nu: ESCOT FAST EJENDOM A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.635' DKK (Boliginvest Holding Aalborg A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.090.282' DKK (Escot Holding I ApS (Nu: Escot Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.079' DKK (JOM Projektudvikling A/S (Nu: JOM Projektudvikling ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Helvig' netværk er Knud Orla Nielsen.